序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 马永清 | 100% | 20.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
马永清
|
|
2 |
徐兰闊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-01-06 | 章程备案 |
无
|
2019-11-22章程备案
|
2 | 2020-01-06 | 法定代表人变更 |
马保洪
|
马永清
|
3 | 2020-01-06 | 投资人(股权)变更 |
马保洪; [退出]
|
马永清; [新增]
|
4 | 2020-01-06 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-04-02~2020-04-01
|
2010-04-02~2030-04-01
|