序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤长付 | 95% | 950.0万人民币 |
2 | 汤长国 | 5% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤长付
|
|
2 |
陈国娟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海立景国际物流有限公司瓶北路分公司
|
赵守均 | 2016-01-12 |
2 |
上海立景国际物流有限公司都会路分公司
|
吕友利 | 2016-01-06 |
3 |
上海立景国际物流有限公司泰州分公司
|
赵小星 | 2012-05-15 |
4 |
上海立景国际物流有限公司宝山第一分公司
|
李寅超 | 2011-10-31 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 出资方式变更 |
汤长国 货币1000.000000万人民币;
|
汤长付 货币950.000000万人民币;汤长国 货币50.000000万人民币;
|
2 | 2022-06-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
3 | 2022-06-13 | 投资人(股权)变更 |
汤长国;
|
汤长国;汤长付; [新增]
|
4 | 2022-06-13 | 法定代表人变更 |
汤长国
|
汤长付
|
5 | 2022-06-13 | 章程备案 |
无
|
2022-06-08章程备案
|
6 | 2021-06-23 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2021-06-23 | 投资人(股权)变更 |
汤长国;汤玉龙; [退出]
|
汤长国;
|
8 | 2021-06-23 | 章程备案 |
无
|
2021-06-18章程备案
|
9 | 2021-06-23 | 法定代表人变更 |
汤玉龙
|
汤长国
|
10 | 2020-12-03 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-03-09~2025-03-08
|
2005-03-09~
|