序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘善科 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 伍洋 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘善科
|
|
2 |
伍洋
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海梵明实业有限公司安徽分公司
|
伍浪 | 2019-04-09 |
2 |
上海梵明实业有限公司武汉分公司
|
高军 | 2014-12-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-08-16 | 经理备案 |
明取京 [退出]
|
刘善科 [新增]
|
2 | 2018-08-16 | 监事备案 |
刘善科 [退出]
|
伍洋 [新增]
|
3 | 2018-08-16 | 法定代表人变更 |
明取京
|
刘善科
|
4 | 2018-08-16 | 董事备案 |
明取京 [退出]
|
刘善科 [新增]
|
5 | 2018-08-16 | 章程备案 |
无
|
2018-08-01章程备案
|
6 | 2018-08-16 | 投资人(股权)变更 |
刘善科;明取京; [退出]
|
刘善科;伍洋; [新增]
|
7 | 2018-06-01 | 投资人(股权)变更 |
陈伟; [退出]刘善科;明取京;
|
刘善科;明取京;
|
8 | 2018-06-01 | 章程备案 |
2014-08-19章程备案
|
2018-05-23章程备案
|
9 | 2014-08-23 | 投资人(股权)变更 |
刘善科;明取京;
|
刘善科;明取京;陈伟; [新增]
|
10 | 2014-08-23 | 注册资本(金)变更 |
100.000000万人民币
|
500.000000万人民币( + 400% )
|