序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周大亮 | 80% | 160.0万人民币 |
2 | 胡文彩 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡文彩
|
|
2 |
周大亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-02 | 章程备案 |
无
|
2018-10-22章程备案
|
2 | 2018-11-02 | 监事备案 |
马龙飞 [退出]
|
周大亮 [新增]
|
3 | 2018-11-02 | 法定代表人变更 |
张爱黄
|
胡文彩
|
4 | 2018-11-02 | 投资人(股权)变更 |
张爱黄; [退出]马龙飞; [退出]
|
胡文彩; [新增]周大亮; [新增]
|
5 | 2018-08-24 | 监事备案 |
徐学超 [退出]
|
马龙飞 [新增]
|
6 | 2018-08-24 | 投资人(股权)变更 |
徐学超; [退出]曹培伸; [退出]
|
张爱黄; [新增]马龙飞; [新增]
|
7 | 2018-08-24 | 章程备案 |
无
|
2018-07-20章程备案
|
8 | 2018-08-24 | 法定代表人变更 |
曹培伸
|
张爱黄
|
9 | 2017-11-22 | 法定代表人变更 |
郭金岭
|
曹培伸
|
10 | 2017-11-22 | 章程备案 |
2016-07-31章程备案
|
2017-10-19章程备案
|