序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-05-12 |
李明龙;叶富皓;王相文;刘礼维;许保捷;许欲昔;徐慧芳;郭富树;王凤来;陈东颖;缪台智;蔡福隆
|
陈东颖;许欲昔;郭富树;王相文;王凤来;许保捷;缪台智;王凯弘;蔡福隆;叶富皓;李明龙;徐慧芳
|
|
2 | 2016-04-13 |
王凤来;许欲昔;蔡福隆;许保捷;陈东颖;郭富树;刘礼维;缪台智;卢建华;徐慧芳;王相文
|
王相文;许欲昔;郭富树;蔡福隆;刘礼维;陈东颖;叶富皓;李明龙;徐慧芳;王凤来;许保捷;缪台智
|
|
3 | 2015-12-16 |
黄振隆;许保捷;蔡福隆;王相文;杨孝鸿;王凤来;刘礼维;徐慧芳;卢建华;缪台智;郭富树
|
蔡福隆;缪台智;郭富树;王相文;王凤来;刘礼维;许欲昔;陈东颖;许保捷;徐慧芳;卢建华
|
|
4 | 2015-12-16 | 首席代表变更 |
董国梁 [退出]
|
罗皓明 [新增]
|
5 | 2015-05-13 |
许保捷;王相文;刘礼维;徐慧芳;杨孝鸿;黄振隆;卢建华;蔡福隆;郭富树;缪台智
|
徐慧芳;蔡福隆;许保捷;缪台智;刘礼维;王相文;王凤来;杨孝鸿;卢建华;郭富树;黄振隆
|
|
6 | 2014-09-28 |
许保捷;蔡福隆;黄振隆;缪台智;卢建华;吴珍燕;杨孝鸿;郭富树;刘礼维;王相文
|
卢建华;刘礼维;缪台智;郭富树;黄振隆;杨孝鸿;徐慧芳;王相文;许保捷;蔡福隆
|
|
7 | 2014-09-01 |
吴珍燕;卢建华;刘礼维;许元宏;郭富树;黄振隆;应永济;许保捷;缪台智;王相文
|
缪台智;黄振隆;吴珍燕;郭富树;刘礼维;杨孝鸿;蔡福隆;许保捷;卢建华;王相文
|
|
8 | 2014-05-23 |
卢建华;许元宏;缪台智;王相文;许保捷;刘礼维;吴珍燕;应永济;黄振隆;张呈祥
|
王相文;许元宏;许保捷;卢建华;缪台智;应永济;郭富树;黄振隆;吴珍燕;刘礼维
|
|
9 | 2014-02-27 |
卢建华;徐文政;蔡光政;黄振隆;许元宏;吴珍燕;缪台智;张呈祥;王相文;应永济
|
卢建华;王相文;张呈祥;缪台智;许保捷;刘礼维;黄振隆;许元宏;应永济;吴珍燕
|
|
10 | 2013-12-02 |
吴珍燕;黄振隆;许元宏;应永济;张呈祥;徐文政;王相文;缪台智;蔡光政
|
王相文;缪台智;黄振隆;蔡光政;许元宏;徐文政;卢建华;应永济;吴珍燕;张呈祥
|