序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | ALERE HK HOLDINGS LIMITED | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
SANJEEV JOHAR
|
|
2 |
JOHN ARTHUR MC COY JR
|
|
3 |
DAVID ANDREW BOND
|
|
4 |
Damian Patrick Halloran
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-23 | 境外股东****起人的境内 |
雅培医疗诊断产品有限公司
|
雅培医疗诊断产品有限公司
|
2 | 2020-10-23 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区哥白尼路391号1幢2楼办公区域B-2区221室
|
中国(上海)自由贸易试验区哥白尼路391号1幢2楼办公区域A区225室
|
3 | 2020-10-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-10-13 章程修正案
|
4 | 2020-06-01 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区金科路3728号4号楼221室
|
中国(上海)自由贸易试验区哥白尼路391号1幢2楼办公区域B-2区221室
|
5 | 2020-06-01 | 境外股东****起人的境内 |
美艾利尔(中国)医疗器械有限公司 [退出]
|
雅培医疗诊断产品有限公司 [新增]
|
6 | 2020-06-01 | 名称变更 |
美艾利尔(中国)医疗器械有限公司
|
雅培医疗诊断产品有限公司
|
7 | 2018-12-27 | 董事备案 |
GREGORY ARTHUR TAZALLA [退出]DAVID ANDREW BOND
|
DAVID ANDREW BONDJOHN ARTHUR MC COY JR [新增]
|
8 | 2018-12-27 | 监事备案 |
BRIAN B YOOR [退出]
|
DAMIAN PATRICK HALLORAN [新增]
|
9 | 2018-03-27 | 董事备案 |
DAVID ANDREW BONDKJERSTI GRIMSRUD [退出]
|
DAVID ANDREW BONDGREGORY ARTHUR TAZALLA [新增]
|
10 | 2018-03-27 | 监事备案 |
BRIAN MICHAEL BONNELL [退出]
|
BRIAN B YOOR [新增]
|