序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈乔海 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈乔海
|
|
2 |
顾小琴
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-17 | 章程备案 |
无
|
2021-08-05章程备案
|
2 | 2021-08-17 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2021-08-17 | 投资人(股权)变更 |
陈春红; [退出]陈乔海;上海三悦投资(集团)有限公司; [退出]
|
陈乔海;
|
4 | 2021-08-17 | 监事备案 |
叶燕华 [退出]
|
顾小琴 [新增]
|
5 | 2021-08-17 | 法定代表人变更 |
陈春红
|
陈乔海
|
6 | 2021-06-01 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-05-10章程修正案
|
7 | 2021-06-01 | 投资人(股权)变更 |
上海三悦投资(集团)有限公司;陈春红;
|
陈春红;上海三悦投资(集团)有限公司;陈乔海; [新增]
|
8 | 2018-11-23 | 法定代表人变更 |
陈烨
|
陈春红
|
9 | 2018-11-23 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-09-15章程修正案
|
10 | 2018-11-23 | 投资人(股权)变更 |
陈烨; [退出]上海三悦投资(集团)有限公司;
|
陈春红; [新增]上海三悦投资(集团)有限公司;
|