序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-08-27 |
Kapila Chandrasena
|
Rakhita Jayawardena
|
|
2 | 2015-08-27 | 驻在期限变更 |
2010-06-09~2015-08-31
|
2010-06-09~2018-08-31
|
3 | 2012-12-05 |
无
|
查米卡(IDDAGODAGE SAMAN CHAMMIKA)
|
|
4 | 2012-07-31 | 驻在期限变更 |
2010-06-09~2012-08-31
|
2010-06-09~2015-08-31
|
5 | 2012-07-31 |
Senaka Fernando
|
Kapila Chandrasena
|
|
6 | 2011-07-29 |
马优妮
|
无
|
|
7 | 2011-07-29 | 首席代表变更 |
杰亚•席兰 [退出]
|
马优妮(DE SILVA TIKIRIHENNEDIGE MAYONI ANUSHA) [新增]
|
8 | 2010-09-09 |
无
|
马优妮
|