序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭蕾 | 41.5% | 4.15万人民币 |
2 | 孙傲明 | 32.5% | 3.25万人民币 |
3 | 郭昆阳 | 26% | 2.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张伟锋
|
|
2 |
郭昆阳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-27 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:张伟锋;成员:郭昆阳;
|
2 | 2016-06-13 | 法定代表人变更 |
郭俊峰
|
张伟锋
|
3 | 2016-06-13 | 投资人(股权)变更 |
郭俊峰; [退出]孙傲明;郭昆阳;
|
孙傲明;郭昆阳;郭蕾; [新增]
|
4 | 2015-05-12 | 经营范围变更 |
企业管理咨询(除经纪),展览展示服务,会务服务,礼仪服务,企业形象策划,市场营销策划,商务咨询(除经纪),投资咨询(除专项)(除经纪)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
|
企业管理咨询,展览展示服务,会务服务,礼仪服务,企业形象策划,市场营销策划,商务咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
5 | 2014-12-02 | 投资人(股权)变更 |
郭俊峰;刘玲; [退出]郭昆阳;孙傲明;
|
郭俊峰;郭昆阳;孙傲明;
|
6 | 2014-12-02 | 经营范围变更 |
企业管理咨询(除经纪),展览展示服务,会务服务,礼仪服务,企业形象策划,市场营销策划,商务咨询(除经纪),投资咨询(除专项)(除经纪)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
|
企业管理咨询(除经纪),展览展示服务,会务服务,礼仪服务,企业形象策划,市场营销策划,商务咨询(除经纪),投资咨询(除专项)(除经纪)。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】
|