序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | MFS INTERNATIONAL HOLDINGS PTY LTD | 100% | 10.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
TIU BENG GIE JONATHAN
|
|
2 |
KOH WEI LING
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-29 | 董事备案 |
无
|
无
|
2 | 2021-12-29 | 法定代表人变更 |
TIU BENG GIE JONATHAN
|
TIU BENG GIE JONATHAN
|
3 | 2021-12-29 | 监事备案 |
KOH WEI LING
|
KOH WEI LING
|
4 | 2021-12-29 | 工商登记联络员备案 |
毕炜
|
郁蕾莉
|
5 | 2019-07-18 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-07-01 章程修正案
|
6 | 2019-07-18 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号31楼3137室
|
中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号28楼2801-12室
|
7 | 2019-07-18 | 境外股东****起人的境内 |
美富信财务管理咨询(上海)有限公司
|
美富信财务管理咨询(上海)有限公司
|
8 | 2018-12-25 | 监事备案 |
OOI WEI KIEN [退出]
|
KOH WEI LING [新增]
|