序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李增光
|
|
2 |
曾汉强
|
|
3 |
陈明亮
|
|
4 |
程泽华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-06 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-08-05章程修正案
|
2 | 2019-08-06 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-06-11~2019-06-10
|
1999-06-11~2029-06-10
|
3 | 2011-06-29 | 法定代表人变更 |
王宏强
|
李增光
|
4 | 2009-06-08 | 其他变更 |
~
|
2009-06-08~2019-06-10
|
5 | 2009-06-08 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-06-11~2009-06-10
|
1999-06-11~2019-06-10
|
6 | 2006-12-06 | 其他变更 |
~
|
~
|
7 | 2006-12-06 | 住所变更 |
浦东新区东方路428号234室
|
上海市静安区常德路319号1803室
|
8 | 2006-12-06 | 董事备案 |
程泽华马晓麓 [退出]韩晓明 [退出]吴宝金 [退出]陈明亮吴进生 [退出]马晓麓 [退出]
|
程泽华陈明亮曾汉强 [新增]王宏强 [新增]
|
9 | 2006-12-06 | 法定代表人变更 |
马晓麓
|
王宏强
|
10 | 2006-12-06 | 经理备案 |
程泽华马晓麓 [退出]韩晓明 [退出]吴宝金 [退出]陈明亮吴进生 [退出]马晓麓 [退出]
|
程泽华陈明亮曾汉强 [新增]王宏强 [新增]
|