序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 太平船务(中国)有限公司 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾友谊
|
|
2 |
GOH CHUNG HUN
|
|
3 |
陈炜
|
|
4 |
LIM JOCK FONG
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-07 | 高级管理人员备案 |
薛晓宏null
|
顾友谊null
|
2 | 2022-07-07 | 监事备案 |
招蔚 [退出]
|
LIM JOCK FONG [新增]
|
3 | 2022-07-07 | 董事备案 |
TEO CHOO WEE(张自伟) [退出]陈炜顾友谊
|
GOH CHUNG HUN [新增]陈炜顾友谊
|
4 | 2020-11-09 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区业盛路188号A-1478H室
|
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-1175室
|
5 | 2020-11-09 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-11-06章程修正案
|
6 | 2016-07-20 | 监事备案 |
余兵 [退出]
|
招蔚 [新增]
|
7 | 2016-07-20 | 董事备案 |
顾友谊
|
顾友谊陈炜 [新增]TEO CHOO WEE(张自伟) [新增]
|
8 | 2016-07-20 | 经理备案 |
程殿鸿 [退出]
|
薛晓宏 [新增]
|
9 | 2016-07-20 | 法定代表人变更 |
顾友谊
|
顾友谊
|
10 | 2016-07-20 | 章程备案 |
无
|
2016-04-13章程备案
|