序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 国银金融租赁股份有限公司 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈思兰
|
|
2 |
郑其志
|
|
3 |
黄雪梅
|
|
4 |
徐晓武
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-26 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:陈思兰;成员:成思仪;成员:朱家友;成员:刘颖鸾;
|
2 | 2016-06-06 | 董事备案 |
王威 [退出]黄雪梅郑其志王威 [退出]
|
郑其志陈思兰 [新增]黄雪梅
|
3 | 2016-06-06 | 法定代表人变更 |
王威
|
陈思兰
|
4 | 2016-06-06 | 经理备案 |
王威 [退出]王威 [退出]
|
陈思兰 [新增]
|
5 | 2015-11-12 | 投资人(股权)变更 |
国银金融租赁有限公司; [退出]
|
国银金融租赁股份有限公司; [新增]
|
6 | 2015-11-12 | 董事备案 |
曾敏 [退出]黄雪梅王威王威
|
王威黄雪梅郑其志 [新增]王威
|
7 | 2015-08-04 | 住所变更 |
中国(上海)自由贸易试验区闻居路1333号C区Z164室
|
中国(上海)自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层3544室
|