序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宋杰 | 60% | 60万人民币 |
2 | 谢群 | 20% | 20万人民币 |
3 | 楼中平 | 10% | 10万人民币 |
4 | 九戒投资****展(苏州)有限公司 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢群
|
|
2 |
张小安
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-01-23 | 监事备案 |
宋杰 [退出]
|
张小安 [新增]
|
2 | 2018-01-23 | 投资人(股权)变更 |
谢群;宋杰;
|
宋杰;谢群;楼中平; [新增]九戒投资****展(苏州)有限公司; [新增]
|
3 | 2018-01-23 | 章程备案 |
2016-09-12章程备案
|
2017-11-15章程备案
|
4 | 2016-11-15 | 法定代表人变更 |
宋杰
|
谢群
|
5 | 2016-11-15 | 监事备案 |
谢群 [退出]
|
宋杰 [新增]
|
6 | 2016-11-15 | 董事备案 |
宋杰 [退出]
|
谢群 [新增]
|
7 | 2016-09-19 | 法定代表人变更 |
谢群
|
宋杰
|
8 | 2016-09-19 | 章程备案 |
无
|
2016-09-12章程备案
|
9 | 2016-09-19 | 投资人(股权)变更 |
谢群;黄俊; [退出]
|
谢群;宋杰; [新增]
|
10 | 2016-09-19 | 监事备案 |
黄俊 [退出]
|
谢群 [新增]
|