序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 茅益炜 | 60% | 30万人民币 |
2 | 茅菊敏 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
茅益炜
|
|
2 |
茅菊敏
|
|
3 |
金建华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-27 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:茅益炜;成员:金建萍;
|
2 | 2010-01-05 | 经营期限(营业期限)变 |
1999-12-03~2009-12-02
|
1999-12-03~2029-12-30
|
3 | 2010-01-05 | 其他变更 |
~
|
2010-01-05~2029-12-30
|
4 | 2004-03-09 | 住所变更 |
上海市松江民****经济开****区
|
上海市松江民****经济开****区
|
5 | 2004-03-09 | 其他变更 |
~
|
~
|
6 | 2004-03-09 | 法定代表人变更 |
茅益炜
|
茅益炜
|