序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海楠钰管理咨询合伙企业(有限合伙) | 99% | 99.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘文才
|
|
2 |
戴艳
|
|
3 |
朱晓成
|
|
4 |
沈洋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-06 | 法定代表人变更 |
戴艳
|
潘文才
|
2 | 2022-07-06 | 高级管理人员备案 |
戴艳沈洋
|
戴艳沈洋
|
3 | 2021-03-30 | 章程备案 |
无
|
2021-03-25章程备案
|
4 | 2021-03-30 | 投资人(股权)变更 |
上海昱咖投资管理中心(有限合伙); [退出]上海奕芸投资咨询有限公司;
|
上海奕芸投资咨询有限公司;上海楠钰管理咨询合伙企业(有限合伙); [新增]
|
5 | 2019-11-26 | 章程备案 |
无
|
2019-11-09章程备案
|
6 | 2019-11-26 | 投资人(股权)变更 |
朱晓成; [退出]上海奕芸投资咨询有限公司;
|
上海奕芸投资咨询有限公司;上海昱咖投资管理中心(有限合伙); [新增]
|
7 | 2018-08-06 | 联络员 |
戴艳
|
刘静
|
8 | 2018-08-06 | 章程备案 |
无
|
2018-07-26章程备案
|
9 | 2018-08-06 | 监事备案 |
何光辉 [退出]
|
朱晓成 [新增]
|
10 | 2018-08-06 | 经营范围变更 |
企业管理咨询、商务咨询、市场营销策划、计算机软件开****、自有机械设备租赁、从事货物及技术的进出口业务,金属材料、电子元件、机电设备生产与销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
企业管理咨询、商务咨询、市场营销策划、计算机软件开****、自有机械设备租赁、从事货物及技术的进出口业务,金属材料、电子元件、机电设备销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|