序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 文明 | 99% | 990万人民币 |
2 | 魏海全 | 1% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文明
|
|
2 |
魏海全
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-29 | 章程备案 |
无
|
2018-05-14章程备案
|
2 | 2018-06-29 | 法定代表人变更 |
乔康
|
文明
|
3 | 2018-06-29 | 投资人(股权)变更 |
徐爱金; [退出]乔康; [退出]
|
文明; [新增]魏海全; [新增]
|
4 | 2018-06-29 | 监事备案 |
徐爱金 [退出]
|
魏海全 [新增]
|
5 | 2017-01-05 | 监事备案 |
汪耀霞 [退出]
|
徐爱金 [新增]
|
6 | 2017-01-05 | 章程备案 |
2015-08-18章程备案
|
2016-12-28章程备案
|
7 | 2017-01-05 | 投资人(股权)变更 |
叶国华; [退出]汪耀霞; [退出]
|
乔康; [新增]徐爱金; [新增]
|
8 | 2017-01-05 | 法定代表人变更 |
叶国华
|
乔康
|
9 | 2015-08-24 | 投资人(股权)变更 |
陈娜丽; [退出]林清辉; [退出]
|
叶国华; [新增]汪耀霞; [新增]
|
10 | 2015-08-24 | 监事备案 |
陈娜丽 [退出]
|
汪耀霞 [新增]
|