序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 辽河石油勘探局有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘伟
|
|
2 |
周兴磊
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海辽河石油化工有限公司江苏分江阴
|
刘志斌 | 2000-04-27 |
2 |
上海辽河石油化工有限公司江阴分公司
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-10-09 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:郭晓亮;成员:夏梦飞;成员:李怡;
|
2 | 2016-05-23 | 其他变更 |
2014-04-22~2015-12-30
|
2016-05-23~2017-12-30
|
3 | 2016-05-23 | 经理备案 |
|
刘伟 [新增]
|
4 | 2016-05-23 | 法定代表人变更 |
郭彦臣
|
刘伟
|
5 | 2016-05-23 | 住所变更 |
东方路969号十层A022席
|
中国(上海)自由贸易试验区东方路969号十层A022席
|
6 | 2014-04-22 | 投资人(股权)变更 |
辽河石油勘探局上海联络处招待所; [退出]盘锦开元经贸有限公司; [退出]
|
辽河石油勘探局; [新增]
|
7 | 2014-04-22 | 经营期限(营业期限)变 |
2000-01-24~2020-01-30
|
2000-01-24~2020-01-23
|
8 | 2014-04-22 | 章程备案 |
无
|
2014-02-26章程备案
|
9 | 2014-04-22 | 监事备案 |
郭彦臣刘志斌 [退出]
|
周兴磊 [新增]郭彦臣
|
10 | 2014-04-22 | 法定代表人变更 |
郭彦臣
|
郭彦臣
|