序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨楠 | 51% | 25.5万人民币 |
2 | 曹馨羽 | 49% | 24.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
曹馨羽
|
|
2 |
杨楠
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-09 | 法定代表人变更 |
杨楠
|
曹馨羽
|
2 | 2021-07-09 | 投资人(股权)变更 |
朱士利; [退出]杨楠;
|
杨楠;曹馨羽; [新增]
|
3 | 2021-07-09 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-07-09章程修正案
|
4 | 2021-07-09 | 监事备案 |
朱士利 [退出]
|
杨楠 [新增]
|
5 | 2020-12-21 | 监事备案 |
葛尚华 [退出]
|
朱士利 [新增]
|
6 | 2020-12-21 | 章程备案 |
无
|
2020-12-18章程备案
|
7 | 2020-12-21 | 法定代表人变更 |
朱士利
|
杨楠
|
8 | 2020-12-21 | 投资人(股权)变更 |
凌怡祯; [退出]朱士利;
|
朱士利;杨楠; [新增]
|
9 | 2019-03-01 | 投资人(股权)变更 |
朱士利;葛尚华; [退出]
|
朱士利;凌怡祯; [新增]
|
10 | 2019-03-01 | 章程备案 |
无
|
2019-02-22章程备案
|