序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘作连 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 刘光霞 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘作连
|
|
2 |
刘光霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-13 | 监事备案 |
常佩华 [退出]
|
刘光霞 [新增]
|
2 | 2018-09-13 | 投资人(股权)变更 |
卜恒柱; [退出]常佩华; [退出]
|
刘光霞; [新增]刘作连; [新增]
|
3 | 2018-09-13 | 章程备案 |
无
|
2018-08-20章程备案
|
4 | 2018-09-13 | 法定代表人变更 |
卜恒柱
|
刘作连
|
5 | 2018-09-13 | 联络员 |
卜恒柱
|
刘作连
|
6 | 2011-03-31 | 经营期限(营业期限)变 |
2001-04-17~2011-04-16
|
2001-04-17~
|
7 | 2011-03-31 | 其他变更 |
~
|
2011-03-31~
|
8 | 2007-10-26 | 其他变更 |
~
|
~
|