序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
CHRISTOPHER JOSEPH FRANCIS
|
|
2 |
ADAM MARK BATTRICK
|
|
3 |
GRAEME CHARLES FRANCIS
|
|
4 |
XIAO DONG KANG
|
|
5 |
ANITA ELIZABETH CADDY
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-11 | 法定代表人变更 |
沈忠胜
|
XIAO DONG KANG
|
2 | 2020-11-26 | 法定代表人变更 |
周台
|
沈忠胜
|
3 | 2020-02-26 | 经理备案 |
XIAO DONG KANG [退出]
|
无
|
4 | 2020-02-26 | 法定代表人变更 |
CHRISTOPHER JOSEPH FRANCIS
|
周台
|
5 | 2020-02-26 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-01-23 章程修正案
|
6 | 2019-01-08 | 经理备案 |
任欣欣 [退出]
|
XIAO DONG KANG [新增]
|
7 | 2019-01-08 | 董事备案 |
GRAEME CHARLES FRANCISTREVOR LEO PIMM [退出]
|
ADAM MARK BATTRICK [新增]GRAEME CHARLES FRANCIS
|