序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李海涛 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李海涛
|
|
2 |
杨勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-12-14 | 监事备案 |
徐复 [退出]
|
杨勇 [新增]
|
2 | 2016-12-14 | 投资人(股权)变更 |
刘琼兰; [退出]
|
李海涛; [新增]
|
3 | 2016-12-14 | 法定代表人变更 |
刘琼兰
|
李海涛
|
4 | 2016-12-14 | 章程备案 |
2015-11-13章程备案
|
2016-11-09章程备案
|
5 | 2015-12-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2015-12-21 | 法定代表人变更 |
李海涛
|
刘琼兰
|
7 | 2015-12-21 | 监事备案 |
许隽岚 [退出]
|
徐复 [新增]
|
8 | 2015-12-21 | 章程备案 |
无
|
2015-11-13章程备案
|
9 | 2015-12-21 | 投资人(股权)变更 |
许隽岚; [退出]何俊; [退出]李海涛; [退出]
|
刘琼兰; [新增]
|