序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙林林 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙林林
|
|
2 |
王靖海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-29 | 住所变更 |
上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号1332室
|
上海市奉贤区金海公路6055号28幢1层
|
2 | 2020-09-29 | 章程备案 |
无
|
2020-09-16章程备案
|
3 | 2019-06-04 | 法定代表人变更 |
蒋翔
|
孙林林
|
4 | 2019-06-04 | 投资人(股权)变更 |
蒋翔; [退出]
|
孙林林; [新增]
|
5 | 2019-06-04 | 章程备案 |
无
|
2019-05-13章程备案
|