序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 卫洪军 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 叶丽英 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
卫洪军
|
|
2 |
叶丽英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-07-28 | 章程备案 |
无
|
2016-07-28章程备案
|
2 | 2016-07-28 | 经营期限(营业期限)变 |
2001-06-12~2016-06-11
|
2001-06-12~2031-06-11
|