序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海仆森实业****展合伙企业(有限合伙) | 99% | 297.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王保林
|
|
2 |
王冰冰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-17 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-01-14章程修正案
|
2 | 2022-01-17 | 注册资本(金)变更 |
3000.000000万人民币
|
300.000000万人民币( - 90% )
|
3 | 2022-01-17 | 投资人(股权)变更 |
上海朴视智能科技有限公司;上海仆森实业****展合伙企业(有限合伙);
|
上海仆森实业****展合伙企业(有限合伙);上海朴视智能科技有限公司;
|
4 | 2021-04-20 | 章程备案 |
无
|
2021-04-13章程备案
|
5 | 2021-04-20 | 投资人(股权)变更 |
王冰冰; [退出]王保林; [退出]
|
上海众宝影视传播有限公司; [新增]上海仆森实业****展合伙企业(有限合伙); [新增]
|
6 | 2020-08-21 | 注册资本(金)变更 |
1000.000000万人民币
|
3000.0000万人民币( + 200% )
|
7 | 2020-08-21 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-08-21章程修正案
|
8 | 2020-08-17 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-08-17章程修正案
|
9 | 2020-08-17 | 住所变更 |
上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-7985室(上海横泰经济开****区)
|
上海市长宁区娄山关路500号7-45室
|
10 | 2019-08-12 | 监事备案 |
王文海 [退出]
|
王冰冰 [新增]
|