序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李文华 | 60% | 30万人民币 |
2 | 李文彪 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李文华
|
|
2 |
李文彪
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海双文建材有限公司分公司
|
李文华 | 2002-10-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-07 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:李文华;成员:李文彪;
|
2 | 2018-11-28 | 经营期限(营业期限)变 |
2002-10-28~2018-09-06
|
2002-10-28~
|
3 | 2018-11-28 | 章程备案 |
无
|
2018-11-16章程备案
|