序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 牛丽华 | 100% | 30.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牛丽华
|
|
2 |
牛燕华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-13 | 投资人(股权)变更 |
谢允凤; [退出]余永建; [退出]
|
牛丽华; [新增]
|
2 | 2021-06-13 | 章程备案 |
无
|
2021-05-25章程备案
|
3 | 2021-06-13 | 监事备案 |
谢允凤 [退出]
|
牛燕华 [新增]
|
4 | 2021-06-13 | 法定代表人变更 |
余永建
|
牛丽华
|
5 | 2021-06-13 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2020-09-24 | 章程备案 |
无
|
2020-09-10章程备案
|
7 | 2020-09-24 | 投资人(股权)变更 |
顾杰; [退出]李群; [退出]张雷; [退出]
|
余永建; [新增]谢允凤; [新增]
|
8 | 2020-09-24 | 监事备案 |
李群 [退出]
|
谢允凤 [新增]
|
9 | 2020-09-24 | 住所变更 |
上海市奉贤区新杨公路1588号4幢
|
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢
|
10 | 2020-09-24 | 法定代表人变更 |
张雷
|
余永建
|