序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈永为 | 100% | 600.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈永为
|
|
2 |
史燕飞
|
|
3 |
孙靓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-27 | 章程备案 |
无
|
2022-03-25章程备案
|
2 | 2022-06-27 | 住所变更 |
上海市青浦区沪青平公路3938弄1号楼7层712室
|
上海市青浦区沪青平公路3938弄1号楼11层A区11134室
|
3 | 2021-10-15 | 章程备案 |
无
|
2021-10-08章程备案
|
4 | 2021-10-15 | 住所变更 |
上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢1楼2412室
|
上海市青浦区沪青平公路3938弄1号楼7层712室
|
5 | 2019-02-13 | 章程备案 |
无
|
2019-01-21章程备案
|
6 | 2019-02-13 | 法定代表人变更 |
徐子文
|
陈永为
|
7 | 2019-02-13 | 投资人(股权)变更 |
徐子文; [退出]
|
陈永为; [新增]
|