序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙卫军 | 70% | 7万人民币 |
2 | 魏柯敏 | 30% | 3万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙卫军
|
|
2 |
魏柯敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-02-19 | 法定代表人变更 |
祝张光
|
孙卫军
|
2 | 2019-02-19 | 投资人(股权)变更 |
祝张光; [退出]李辉强; [退出]
|
孙卫军; [新增]魏柯敏; [新增]
|
3 | 2019-02-19 | 章程备案 |
无
|
2019-02-15章程备案
|
4 | 2019-02-19 | 联络员 |
黄霆笙
|
孙卫军
|
5 | 2019-02-19 | 监事备案 |
李辉强 [退出]
|
魏柯敏 [新增]
|
6 | 2018-11-03 | 章程备案 |
无
|
2018-11-02章程备案
|
7 | 2018-11-03 | 法定代表人变更 |
黄霆笙
|
祝张光
|
8 | 2018-11-03 | 投资人(股权)变更 |
黄霆笙; [退出]李辉强;
|
李辉强;祝张光; [新增]
|