序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张美芳 | 60% | 300万人民币 |
2 | 戴文斌 | 40% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张美芳
|
|
2 |
戴文斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-13 | 章程备案 |
无
|
2021-04-07章程备案
|
2 | 2021-04-13 | 董事备案 |
沈忱 [退出]
|
张美芳 [新增]
|
3 | 2021-04-13 | 法定代表人变更 |
沈忱
|
张美芳
|
4 | 2021-04-13 | 投资人(股权)变更 |
戴文斌;沈忱; [退出]
|
张美芳; [新增]戴文斌;
|
5 | 2019-01-22 | 章程备案 |
无
|
2019-01-02章程备案
|
6 | 2019-01-22 | 投资人(股权)变更 |
沈忱;陈旭; [退出]
|
沈忱;戴文斌; [新增]
|