序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | KONGSBERG MARITIME HONG KONG LTD | 100% | 685.000000万英镑 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
高军
|
|
2 |
沈嵘凡
|
|
3 |
刘雅玲
|
|
4 |
朱宜朝
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
罗尔斯-罗伊斯船舶(上海)有限公司大连办事处
|
王庆家 | 2005-02-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-28 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:高军;成员:沈嵘凡;成员:刘雅玲
|
2 | 2020-08-27 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:高军;成员:沈嵘凡;成员:刘雅玲
|
3 | 2020-04-24 | 法定代表人变更 |
WENCHE HELGESEN ANDERSEN
|
高军
|
4 | 2020-04-24 | 董事备案 |
沈嵘凡高军 [退出]
|
刘雅玲 [新增]沈嵘凡
|
5 | 2019-08-21 | 法定代表人变更 |
HORGAN PATRICK DAVID
|
WENCHE HELGESEN ANDERSEN
|
6 | 2019-08-21 | 章程修正案备案 |
2019-05-20章程备案
|
2019-08-16 章程修正案
|
7 | 2019-08-21 | 投资者名称(姓名)变更 |
罗尔斯-罗伊斯亚洲有限公司
|
KONGSBERG MARITIME HONG KONG LTD
|
8 | 2019-08-21 | 董事备案 |
张永和 [退出]Richard Shigang Wang [退出]
|
沈嵘凡 [新增]高军 [新增]
|
9 | 2019-07-01 | 章程修正案备案 |
2019-04-08章程备案
|
2019-05-20 章程修正案
|
10 | 2019-07-01 | 境外股东****起人的境内 |
罗尔斯-罗伊斯船舶(上海)有限公司 [退出]
|
康士伯船舶设备(上海)有限公司 [新增]
|