序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 倪永霞 | 60% | 30万人民币 |
2 | 周树林 | 40% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
倪永霞
|
|
2 |
周树林
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
上海东墩贸易有限公司大华路分公司
|
倪永霞 | 2011-04-21 |
2 |
上海东墩贸易有限公司第三分公司
|
高厚生 | 2006-11-06 |
3 |
上海东墩贸易有限公司共江路分公司
|
周的枝 | 2006-05-30 |
4 |
上海东墩贸易有限公司分公司
|
高后勤 | 2005-10-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-12 | 董事备案 |
卞德英 [退出]卞德英 [退出]
|
倪永霞 [新增]
|
2 | 2021-05-12 | 投资人(股权)变更 |
高后生; [退出]卞德英; [退出]
|
倪永霞; [新增]周树林; [新增]
|
3 | 2021-05-12 | 法定代表人变更 |
卞德英
|
倪永霞
|
4 | 2021-05-12 | 监事备案 |
高后生 [退出]
|
周树林 [新增]
|
5 | 2021-05-12 | 章程备案 |
无
|
2021-04-20章程备案
|
6 | 2016-04-20 | 经营期限(营业期限)变 |
2005-08-18~2015-08-17
|
2005-08-18~2045-08-17
|
7 | 2016-04-20 | 章程备案 |
无
|
2016-04-14章程备案
|
8 | 2016-04-20 | 住所变更 |
上海浏翔路818号A-291
|
上海市嘉定区众仁路399号1幢12层B区J40室
|