序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王伟 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 毕井宽 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王伟
|
|
2 |
毕井宽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-11 | 法定代表人变更 |
毕井亮
|
王伟
|
2 | 2020-05-11 | 投资人(股权)变更 |
毕井亮; [退出]毕井宽;
|
毕井宽;王伟; [新增]
|
3 | 2020-05-11 | 章程备案 |
无
|
2020-05-06章程备案
|
4 | 2018-06-05 | 投资人(股权)变更 |
毕鹏; [退出]
|
毕井亮; [新增]毕井宽; [新增]
|
5 | 2018-06-05 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2018-06-05 | 监事备案 |
张珍 [退出]
|
毕井宽 [新增]
|
7 | 2018-06-05 | 章程备案 |
无
|
2018-06-03章程备案
|
8 | 2018-06-05 | 法定代表人变更 |
毕鹏
|
毕井亮
|
9 | 2018-03-22 | 章程备案 |
2016-05-12章程备案
|
2018-03-16章程备案
|
10 | 2018-03-22 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|