序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王晓春 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 沈宗印 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨世光
|
|
2 |
沈宗印
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-21 | 法定代表人变更 |
王晓春
|
杨世光
|
2 | 2020-04-21 | 经理备案 |
|
杨世光 [新增]
|
3 | 2020-04-21 | 住所变更 |
浦东新区康桥镇康士路25号1111室
|
中国(上海)自由贸易试验区福山路458号609室
|
4 | 2020-04-21 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-04-05章程修正案
|
5 | 2016-12-13 | 章程修正案备案 |
无
|
2016-11-17章程修正案
|
6 | 2016-12-13 | 经营期限(营业期限)变 |
2006-04-26~2016-04-25
|
2006-04-26~2026-04-25
|