序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙永丽 | 60% | 60.0万人民币 |
2 | 刘小国 | 40% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘小国
|
|
2 |
孙永丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-03 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:刘小国;成员:孙永丽;
|
2 | 2017-06-16 | 章程备案 |
2013-08-18章程备案
|
2017-05-18章程备案
|
3 | 2017-06-16 | 经营期限(营业期限)变 |
2006-12-28~2016-12-27
|
2006-12-28~2046-12-27
|