序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴术成 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴术成
|
|
2 |
郭水香
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-06 | 投资人(股权)变更 |
黄浩; [退出]
|
吴术成; [新增]
|
2 | 2016-09-06 | 法定代表人变更 |
黄浩
|
吴术成
|
3 | 2016-09-06 | 章程备案 |
2016-07-18章程备案
|
2016-08-26章程备案
|
4 | 2016-09-06 | 监事备案 |
吴维瑞 [退出]
|
郭水香 [新增]
|
5 | 2016-07-21 | 住所变更 |
上海市宝山区顾太路380号217-9室
|
上海市宝山区顾北东路575弄1-17号A区109-6
|
6 | 2016-07-21 | 经营期限(营业期限)变 |
2006-06-06~2016-06-05
|
2006-06-06~2026-06-05
|
7 | 2016-07-21 | 章程备案 |
2012-03-27章程备案
|
2016-07-18章程备案
|