序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵晶 | 80% | 40.0万人民币 |
2 | 赵磊 | 20% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵晶
|
|
2 |
项峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-12 | 章程备案 |
无
|
2021-12-01章程备案
|
2 | 2022-01-12 | 法定代表人变更 |
李峥
|
赵晶
|
3 | 2022-01-12 | 投资人(股权)变更 |
李峥; [退出]赵磊;
|
赵晶; [新增]赵磊;
|
4 | 2018-11-23 | 章程备案 |
无
|
2018-11-02章程备案
|
5 | 2018-11-23 | 住所变更 |
上海市普陀区中潭路100弄142号一层
|
上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号6楼2063室
|