序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-20 | 负责人变更 |
董爱华 [退出]
|
陈云 [新增]
|
2 | 2017-07-18 | 负责人变更 |
杨宝根 [退出]
|
董爱华 [新增]
|
3 | 2015-12-01 | 经营范围变更 |
销售母公司生产的液化石油气(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
销售母公司生产的液化石油气,燃气燃烧器具、气瓶及其配件的批****、零售,并提供相关配套服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
4 | 2014-09-16 | 负责人变更 |
蔡树忠 [退出]
|
杨宝根 [新增]
|
5 | 2014-09-16 | 其他事项 |
2013-01-18~2014-10-06
|
2014-09-16~
|