序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | LOOI SIU CHUEN | 80% | 80.0万人民币 |
2 | 吴佩 | 20% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴佩
|
|
2 |
吴慧民
|
|
3 |
LOOI SIU CHUEN
|
|
4 |
丁云平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-04-17 | 董事备案 |
LOOI SIU CHUEN吴波 [退出]
|
吴慧民 [新增]LOOI SIU CHUEN
|
2 | 2017-04-17 | 监事备案 |
吴慧民 [退出]
|
丁云平 [新增]
|
3 | 2017-04-17 | 经理备案 |
无
|
吴佩 [新增]
|
4 | 2017-04-17 | 投资人(股权)变更 |
吴波; [退出]吴佩;LOOI SIU CHUEN
|
吴佩;LOOI SIU CHUEN
|
5 | 2017-04-17 | 法定代表人变更 |
丁云平
|
吴佩
|
6 | 2012-05-09 | 法定代表人变更 |
吴佩
|
丁云平
|
7 | 2012-05-09 | 经理备案 |
无
|
无
|
8 | 2010-03-30 | 法定代表人变更 |
吴佩
|
吴佩
|
9 | 2010-03-30 | 名称变更 |
上海冲劲国际贸易有限公司
|
冲劲贸易(上海)有限公司
|
10 | 2010-03-30 | 其他事项 |
2009-06-23~2017-06-26
|
2010-03-30~2030-03-23
|