序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李艺玮 | 100% | 2800.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李艺玮
|
|
2 |
郑淙元
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-04 | 住所变更 |
上海市闵行区紫星路588号2幢3楼330室
|
上海市金山区海丰路65号(金城小区)
|
2 | 2021-11-04 | 章程备案 |
无
|
2021-10-25章程备案
|
3 | 2021-06-10 | 章程备案 |
无
|
2021-05-15章程备案
|
4 | 2021-06-10 | 住所变更 |
上海市奉贤区星火开****区莲塘路251号8幢
|
上海市闵行区紫星路588号2幢3楼330室
|
5 | 2021-05-25 | 章程备案 |
无
|
2021-05-21章程备案
|
6 | 2021-05-25 | 住所变更 |
上海市闵行区光华路598号2幢3、4层
|
上海市奉贤区星火开****区莲塘路251号8幢
|
7 | 2020-04-28 | 章程备案 |
无
|
2020-04-24章程备案
|
8 | 2020-04-28 | 住所变更 |
上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼C座1655室
|
上海市闵行区光华路598号2幢3、4层
|
9 | 2019-01-25 | 法定代表人变更 |
卢成峰
|
李艺玮
|
10 | 2019-01-25 | 章程备案 |
无
|
2019-01-08章程备案
|