序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-01 | 负责人变更 |
段立超 [退出]
|
姚丽 [新增]
|
2 | 2020-04-20 | 负责人变更 |
蔡红权 [退出]
|
段立超 [新增]
|
3 | 2019-07-16 | 负责人变更 |
胡剑锋 [退出]
|
蔡红权 [新增]
|
4 | 2017-07-20 | 企业类型变更 |
分公司
|
有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资)
|
5 | 2015-01-12 | 经营范围变更 |
设计、制造与组装石油勘探开****设备和自动化控制系统,提供相关的技术咨询服务和售后服务,销售自产产品(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
|
设计、制造与组装石油勘探开****设备和自动化控制系统,提供相关的技术咨询服务和售后服务,销售自产产品。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
6 | 2015-01-12 | 企业类型变更 |
分公司
|
分公司
|