序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 仲文梁 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
仲文梁
|
|
2 |
王斌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-07 | 住所变更 |
上海市长宁区延安西路1146号74幢(3号楼)214、215室
|
上海市长宁区延安西路1146号74幢(3号楼)215室
|
2 | 2020-09-07 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-09-07章程修正案
|
3 | 2018-02-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2018-02-28 | 监事备案 |
蔡冰辛 [退出]
|
王斌 [新增]
|
5 | 2018-02-28 | 章程备案 |
2016-08-05章程备案
|
2017-11-15章程备案
|
6 | 2018-02-28 | 投资人(股权)变更 |
仲文梁;蔡冰辛; [退出]
|
仲文梁;
|
7 | 2016-08-17 | 联络员 |
隋和平
|
仲文梁
|
8 | 2016-08-17 | 投资人(股权)变更 |
蔡冰辛;
|
蔡冰辛;仲文梁; [新增]
|
9 | 2016-08-17 | 企业类型变更 |
一人有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
10 | 2016-08-17 | 章程备案 |
无
|
2016-08-05章程备案
|