序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张治培 | 98% | 980.0万人民币 |
2 | 罗秀姬 | 2% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张治培
|
|
2 |
罗秀姬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-09 | 投资人(股权)变更 |
罗秀姬;张译匀; [退出]
|
罗秀姬;张治培; [新增]
|
2 | 2020-04-09 | 章程备案 |
无
|
2020-04-03章程备案
|
3 | 2019-12-27 | 监事备案 |
陈巧玲 [退出]
|
罗秀姬 [新增]
|
4 | 2019-12-27 | 章程备案 |
无
|
2019-12-12章程备案
|
5 | 2019-12-27 | 投资人(股权)变更 |
陈月华; [退出]阎启武; [退出]
|
张译匀; [新增]罗秀姬; [新增]
|
6 | 2019-12-27 | 法定代表人变更 |
阎启武
|
张治培
|
7 | 2019-05-28 | 章程备案 |
无
|
2019-05-10章程备案
|
8 | 2019-05-28 | 经营期限(营业期限)变 |
2009-05-12~2019-05-11
|
2009-05-12~2039-05-11
|
9 | 2019-05-28 | 住所变更 |
上海市宝山区罗泾镇长建路777号108室
|
上海市宝山区萧月路7号1层A593室
|
10 | 2018-04-19 | 监事备案 |
何芸 [退出]
|
陈巧玲 [新增]
|