序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王克伟 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王克伟
|
|
2 |
陈伟
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-21 | 法定代表人变更 |
杨猛
|
王克伟
|
2 | 2020-08-21 | 章程备案 |
无
|
2020-08-10章程备案
|
3 | 2020-08-21 | 监事备案 |
张婉 [退出]
|
陈伟 [新增]
|
4 | 2020-08-21 | 投资人(股权)变更 |
张婉; [退出]杨猛; [退出]
|
王克伟; [新增]
|
5 | 2020-08-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2016-09-12 | 法定代表人变更 |
张海强
|
杨猛
|
7 | 2016-09-12 | 名称变更 |
上海鹏羽实业有限公司
|
上海新广程实业有限公司
|
8 | 2016-09-12 | 投资人(股权)变更 |
陈青华; [退出]张海强; [退出]
|
杨猛; [新增]张婉; [新增]
|
9 | 2016-09-12 | 章程备案 |
无
|
2016-08-15章程备案
|
10 | 2016-09-12 | 监事备案 |
陈青华 [退出]
|
张婉 [新增]
|