序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汤哲轩 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汤哲轩
|
|
2 |
马成举
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-20 | 法定代表人变更 |
周晶
|
汤哲轩
|
2 | 2020-05-20 | 投资人(股权)变更 |
黄金锋; [退出]周晶; [退出]
|
汤哲轩; [新增]
|
3 | 2020-05-20 | 经理备案 |
周晶 [退出]
|
汤哲轩 [新增]
|
4 | 2020-05-20 | 联络员 |
钱欢意
|
汤哲轩
|
5 | 2020-05-20 | 章程备案 |
无
|
2020-04-17章程备案
|
6 | 2020-05-20 | 董事备案 |
周晶 [退出]
|
汤哲轩 [新增]
|
7 | 2020-05-20 | 监事备案 |
黄金锋 [退出]
|
马成举 [新增]
|
8 | 2020-05-20 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2019-04-12 | 经营期限(营业期限)变 |
2009-05-25~2019-05-24
|
2009-05-25~2029-05-24
|
10 | 2019-04-12 | 章程备案 |
无
|
2019-03-11章程备案
|