序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴卫观 | 66.66667% | 2.0万人民币 |
2 | 干明 | 33.33333% | 1.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴卫观
|
|
2 |
干明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-28 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-08-28章程修正案
|
2 | 2019-08-28 | 经营期限(营业期限)变 |
2009-07-27~2019-07-26
|
2009-07-27~2039-07-26
|