序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 牟月峰 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
牟月峰
|
|
2 |
于云艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-07 | 经营期限(营业期限)变 |
2010-05-31~2020-05-30
|
2010-05-31~2040-05-30
|
2 | 2020-09-07 | 法定代表人变更 |
彭国生
|
牟月峰
|
3 | 2020-09-07 | 章程备案 |
无
|
2020-09-04章程备案
|
4 | 2020-09-07 | 投资人(股权)变更 |
彭国生; [退出]
|
牟月峰; [新增]
|
5 | 2017-04-18 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:彭国生;成员:于云艳;
|
6 | 2015-08-28 | 监事备案 |
唐波 [退出]
|
于云艳 [新增]
|
7 | 2015-08-28 | 章程备案 |
无
|
2015-08-22章程备案
|
8 | 2015-08-28 | 投资人(股权)变更 |
唐波; [退出]彭国生;
|
彭国生;
|
9 | 2015-08-28 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
一人有限责任公司(自然人独资)
|