序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张涛 | 50% | 5.0万人民币 |
2 | 吴晶 | 50% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张涛
|
|
2 |
吴晶
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-03 | 章程备案 |
无
|
2020-07-22章程备案
|
2 | 2020-08-03 | 住所变更 |
上海市浦东新区川沙路1098号8幢
|
上海市奉贤区南桥镇国顺路936号6幢
|
3 | 2017-05-15 | 章程备案 |
2016-01-06章程备案
|
2017-05-03章程备案
|
4 | 2017-05-15 | 经营期限(营业期限)变 |
2011-09-02~2021-09-01
|
2011-09-02~2041-09-01
|
5 | 2017-05-15 | 住所变更 |
上海市金山区亭林镇金展路2229号6号楼1392室
|
上海市浦东新区川沙路1098号8幢
|
6 | 2016-01-12 | 投资人(股权)变更 |
杨小勇; [退出]黄海燕; [退出]
|
张涛; [新增]吴晶; [新增]
|
7 | 2016-01-12 | 监事备案 |
黄海燕 [退出]
|
吴晶 [新增]
|
8 | 2016-01-12 | 法定代表人变更 |
杨小勇
|
张涛
|
9 | 2016-01-12 | 章程备案 |
无
|
2016-01-06章程备案
|