序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 博禄私人有限公司 | 100% | 1060.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪演滨
|
|
2 |
SIEGFRIED WOLFGANG WENGLER
|
|
3 |
SULTAN ABDUL RAHEEM MOHAMED AL FAHEEM
|
|
4 |
SAEED SULTAN MOHAMMED ALAREEF ALDHAHERI
|
|
5 |
Amanda Marie Williams
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
博禄贸易(上海)有限公司广州分公司
|
陈建成 | 2015-12-04 |
2 |
博禄贸易(上海)有限公司北京分公司
|
诸葛伟 | 2010-08-25 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-21 | 经营范围变更 |
塑料制品及其他化工产品(危险品除外)、光伏膜、光伏产品的批****、进出口,佣金代理(拍卖除外),提供售后服务和相关配套服务,技术咨询;改性材料开****、塑料产品的应用开****、技术服务、实验室服务及测试。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
|
一般项目:塑料制品及其他化工产品(危险品除外)、光伏膜、光伏产品的批****、进出口,佣金代理(拍卖除外),提供售后服务和相关配套服务,技术咨询;改性材料开****、塑料产品的应用开****、技术服务、实验室服务及测试;受母公司及其授权管理的中国境内企业的委托,为其提供研究开****和技术支持、商品销售及市场营销服务、供应链管理等物流运作、员工培训与管理等。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2021-10-21 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-09-30 章程修正案
|
3 | 2020-05-29 | 经理备案 |
VINCENT ONG YU NENG [退出]
|
无
|
4 | 2020-05-29 | 法定代表人变更 |
VINCENT ONG YU NENG
|
汪演滨
|
5 | 2019-09-09 | 监事备案 |
SAEED SULTAN MOHAMMED ALAREEF ALDHAHERIOLIVER TRIANTO [退出]
|
AMANDA MARIE WILLIAMS [新增]SAEED SULTAN MOHAMMED ALAREEF ALDHAHERI
|
6 | 2019-06-10 | 经营范围变更 |
塑料制品及其他化工产品(危险品除外)的批****、进出口,佣金代理(拍卖除外),提供售后服务和相关配套服务,技术咨询;改性材料开****、塑料产品的应用开****、技术服务、实验室服务及测试。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
|
塑料制品及其他化工产品(危险品除外)、光伏膜、光伏产品的批****、进出口,佣金代理(拍卖除外),提供售后服务和相关配套服务,技术咨询;改性材料开****、塑料产品的应用开****、技术服务、实验室服务及测试。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
|
7 | 2019-01-17 | 投资人(股权)变更 |
博禄私人有限公司
|
博禄私人有限公司
|
8 | 2019-01-17 | 注册资本(金)变更 |
900.0000万美元
|
1060.0000万美元( + 17.77778% )
|
9 | 2018-11-23 | 监事备案 |
OLIVER TRIANTOREEM ABDULRAHMAN ABDULRAHIM ALANBARI [退出]
|
SAEED SULTAN MOHAMMED ALAREEF ALDHAHERI [新增]OLIVER TRIANTO
|
10 | 2018-11-23 | 董事备案 |
RAJESH VAIDYANATHAN SOMASUNDARAM [退出]SULTAN ABDUL RAHEEM MOHAMED AL FAHEEM
|
SULTAN ABDUL RAHEEM MOHAMED AL FAHEEMSIEGFRIED WOLFGANG WENGLER [新增]
|