序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 布林克香港有限公司 | 100% | 20.000000万美元 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李宣霆
|
|
2 |
姜宇
|
|
3 |
WILLIAM FRED MITCHELL JR
|
|
4 |
LAWRENCE LEE
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-04 | 法定代表人变更 |
BASKARAN NARAYANAN
|
李宣霆
|
2 | 2021-01-26 | 法定代表人变更 |
EREZ WEISS
|
BASKARAN NARAYANAN
|
3 | 2021-01-26 | 章程修正案备案 |
无
|
2020-12-09 章程修正案
|
4 | 2021-01-26 | 董事备案 |
WILLIAM FRED MITCHELL JR姜宇
|
姜宇WILLIAM FRED MITCHELL JR
|
5 | 2021-01-26 | 监事备案 |
袁志雄 [退出]
|
LAWRENCE LEE [新增]
|
6 | 2019-04-02 | 董事备案 |
WILLIAM FRED MITCHELL JR陈旭东 [退出]
|
WILLIAM FRED MITCHELL JR姜宇 [新增]
|
7 | 2018-11-23 | 董事备案 |
RONALD JAMES DOMANICO [退出]陈旭东
|
陈旭东WILLIAM FRED MITCHELL JR [新增]
|
8 | 2016-08-25 | 董事备案 |
JOSEPH WILLIAM DZIEDZIC [退出]陈旭东
|
RONALD JAMES DOMANICO [新增]陈旭东
|
9 | 2014-08-26 | 监事备案 |
钟行晖 [退出]
|
袁志雄 [新增]
|